Вопрос: Назовите части и фамилии их командиров, находившихся в вашем подчинении до переброски в армейскую группировку «Север»?
Ответ: За давностью я не могу назвать все части и фамилии их командиров, а лишь те из них, которые сохранились в моей памяти:
Гильдебрандт, полковник, начальник штаба 39-го танкового корпуса;
Лиссо, полковник, адъютант 39-го танкового корпуса;
Гартман, полковник начальник артиллерии 39-го танкового корпуса;
Крезинг, интендант 39-го танкового корпуса;
Газов, инженер-полковник, начальник инженерной службы 39-го танкового корпуса;
Абессер, главный врач 39-го танкового корпуса;
Фон Натцмер, подполковник, начальник отдела «1-А» штаба 39-го танкового корпуса;
Рессель, майор, начальник отдела «1-Ц» штаба 39 танкового корпуса;
Фон Герсдорф, подполковник, начальник отдела «1-А» штаба 20-й танковой дивизии;
Шульц, майор, командир 35-го танкового полка 20-й танковой дивизии;
Ротенбург, полковник, командир 14-го танкового полка 7-й танковой дивизии;
Фон Бойнебург[250], генерал-майор, командир 7-й пехотной бригады 7-й танковой дивизии;
Фон Шуленбург, полковник, командир 7-го мотопехотного батальона 7-й танковой дивизии;
граф фон Шверин[251], полковник, командир 76-го мотопехотного полка 20-й мотопехотной дивизии;
Край, полковник, командир 90-го мотопехотного полка 20-й мотопехотной дивизии;
Вюленвебер, подполковник, командир 1-го батальона, 90-го мотопехотного полка 20-й мотопехотной дивизии;
Штах, полковник, командир 439-го батальона связи 39-го танкового корпуса;
Мейндль, полковник, командир 1-го десантного полка 39-го танкового корпуса.
Записано с моих слов верно и прочитано мне в переводе на немецкий язык.
ШМИДТ
Допросил: Зам[еститель] начальника отд[елени]я 4 отдела 3 Главного Управления МГБ СССР подполковник ВАЙНДОРФ
Переводил: переводчик 4 отдела 3 Гл[авного] Управления МГБ СССР гв[ардии] лейтенант СМИРНИЦКИЙ
ЦА ФСБ России. Д. Н-21139. В 2-х тт. Т.1. Л.153—168. Подлинник. Машинопись.
№34. ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА Р. ШМИДТА
2 апреля 1948 г.
Москва
Шмидт Рудольф, 1886 года рождения, урож[енец] гор. Берлина, немец, бывший командующий 2-й германской танковой армией на Восточном фронте, последнее время проживал в гор. Нортхейм, в английской зоне оккупации Германии.
Вопрос: В каких операциях вы участвовали, находясь в составе армейской группировки «Север»?
Ответ: 23 августа 1941 года 39-й танковый корпус, прибыв на исходное положение в р-н гор. Новгород, получил от командующего 8-й армией генерал-полковника Буш приказ, овладеть гг. Чудово и Тосно, соединиться с финской армией и пробиваться к Ленинграду.
В период с 25 августа по 8 октября 1941 года 39-й танковый корпус, после напряженных боев, овладел городами Чудово, Тосно, Колпино, Мга, Шапки, Грузино, Шлиссельбург, приблизился к Ленинграду и завершил блокаду его. Однако установить связь с финской армией мне не удалось, т.к. переправа через р. Нева в р-не Мга была противником уничтожена, а понтонного моста или каких-либо других средств переправы в моем распоряжении не было
Вопрос: Какие соединения входили в это время в состав подчиненного вам 39-го танкового корпуса?
Ответ: При наступлении на г. Ленинград 39-й танковый корпус состоял из 12-й пехотной дивизии[252] генерал-лейтенанта Гарпе, 20-й мотопехотной дивизии генерал-лейтенанта Цорн, 8-й танковой дивизии[253] генерал-лейтенанта Бранденбергер, 1-го авиадесантного полка полковника Мейндель и других специальных подразделений.
Вопрос: Как развивались в дальнейшем боевые операции 39-го танкового корпуса?
Ответ: В начале октября 1941 года командующий 8-й армией генерал-полковник Буш передал мне приказ Гитлера, согласно которому 39-й корпус должен был наступать в направлении на г. Тихвин через г. Волхов с целью захвата Тихвинских бокситовых месторождений, затем овладеть Волховской гидроэлектростанцией в направлении на р. Свирь.
Вопрос: Город Тихвин был занят вашими войсками?
Ответ: Да. 9 ноября 1941 года, после ожесточенных боев, частями 39-го танкового корпуса был взят г. Тихвин. В ходе наступления на г. Тихвин моими войсками был захвачен г. Будгощь. Дальнейшее наступление с целью захвата Тихвинских бокситовых месторождений, Волховской гидроэлектростанции и выхода на р. Свирь было приостановлено, т.к. корпус должен был получить пополнение.
253
8-я танковая дивизия (нем. 8. Panzer-Division) — тактическое соединение германской армии. Сформирована зимой 1939—1940 гг. путем преобразования 3-й легкой дивизии в 8-ю танковую дивизию. В апреле 1941 г. участвовала в войне против Югославии, с июня — на советско-германском фронте.