Начальник полиции безопасности и СД: группенфюрер СС д-р Макс ТОМАС |
Фюрер СС и полиции (SS-und Polizei-Führer) |
Полиция безопасности и СД |
Командир полиции безопасности и СД (Kommandeur des Sicherheitspolizei und des SD) |
Подчинённые отделения (Außenstelle) |
ВОЛЫНЬ-ПОДОЛИЯ |
С 1 сентября 1941 г. (Ровно, с 23 октября 1943 г. в Луцке) Волынская, Ровенская, Хмельницкая и северные р-ны Тернопольской обл., а также южные р-ны Брестской обл. Беларуси. |
Обергруппенфюрер СА Генрих ШЁНЕ |
Площадь: 80507, 99 км2, Кол-во жителей: 4211916 чел., Кол-во гебитов: 25 (в т. ч. 4 белорусских), Кол-во районов: 132 (в т. ч. 19 белорусских) |
Бригадефюрер СС Вальдемар ВАППЕНХАНС (3 октября 1941 г. - 1 сентября 1942 г.); |
Штурмбаннфюрер CC д-р Карл ПЮТЦ (с февраля 1942 г. до октября 1943 г.); |
Брест: Штурмбаннфюрер СС крим. рат Эрнст БЕРГЕР (с марта 1942 г. до мая 1943 г.); оберштурмфюрер СС крим. комиссар Ганс ГРОСС (с мая 1943 г.) |
Оберфюрер СС Вильгельм ГЮНТЕР (с сентября 1942 г. до апреля 1944 г.) |
Штурмбаннфюрер СС Бруно МЮЛЛЕР |
Пинск: Штурмшарфюрер СС крим. секретарь Вильгельм РАСП (с мая 1942 г.); Гауптштурмфюрер СС крим. рат Вальтер ГЭДЕ (с 7 ноября 1942 г.) |
Каменец-Подольский: Гауптшарфюрер СС Андреас ФЕРМЕР (с мая 1942 г. до февраля 1943 г.) |
Староконстантинов: Гауптшарфюрер СС крим.-оберассистент Карл ГРАФ |
ЖИТОМИР |
С 20 октября 1941 г. Житомирская и северная часть Винницкой обл. (до реки Южный Буг), а также юго-западная часть Гомельской обл. Беларуси |
Регирунгс-президент Курт КЛЕММ (до 28 октября 1942 г.) Бригадефюрер СС Эрнст Людвиг ЛЕЙЗЕР |
Площадь: 64800, 11 км2. Кол-во жителей: 2916890 чел.. Кол-во гебитов: 26 (в т. ч. 6 белорусских), Кол-во районов: 77 (в т. ч. 14 белорусских) |
Оберфюрер СС Отто ХЕЛЛВИГ (с декабря 1941 г. до мая 1943 г.) |
Штурмбаннфюрер СС Франц РАЦЕСБЕРГЕР (с 20 января до декабря 1942 г.) |
Мозырь: |
Бригадефюрер СС Вили ШМЕЛЬХЕР (май-сентябрь 1943 г.) |
Гауптштурмфюрер СС Фридрих КАЛЛБАХ (в декабре 1942 г. и в январе 1943 г. в качестве и. о.) |
Овруч: Гауптштурмфюрер СС крим. комиссар Хуберт ЦИМЕР;Штурмбаннфюрер СС Фридрих ЗУР (с декабря 1942 г. до августа 1943 г.); оберштурмфюрер СС крим. комиссар Людвиг Йоганн ЁЛЕРКИНГ |
Оберштурмбаннфюрер СС Ганс ТРАУПЕ (25 сентября -31 октября 1943 г.) |
Штурмбаннфюрер СС д-р Эрнст КАУССМАН (в январе-августе 1943 г.) |
Бердичев: Штурмшарфюрер СС крим. секретарь Фриц ЗИВЕРТ (с февраля до июня 1942 г.); Гауптштурмфюрер СС крим. рат Алоиз ХЮЛЬСДЮНКЕР (июнь-август 1942 г.); Штурмшарфюрер СС крим. обер-секретарь Фриц КНОП (с середины августа 1942 г.) |
Оберфюрер СС Эрнст ХАРТМАН (с 31 октября 1943 г. до 25 января 1944 г.) |
Штурмбаннфюрер СС Рудольф БРАШВИТЦ (в качестве и. о., сентябрь-октябрь 1943 г.) |
Винница: Оберштурмфюрер СС крим. комиссар Тео ЗАЛЬМАНЦИГ;Штурмшарфюрер СС Йоганнес ХИЛЬДЕБРАНДТ; Унтерштурмфюрер СС МЕРИТЕНСОН |
Бригадефюрер СС Кристоф ДИМ (с 25 января до 25 февраля 1944 г.) |
Штурмбаннфюрер СС Ганс-Йоахим БЁМЕ (с конца октября 1943 г.) |
Гайсин: |
КИЕВ |
(Киев, с 20 октября 1943 г. в Ровно). С 20 октября 1941 г. Киевская, Черкасская, Полтавская обл. |
Бригадефюрер СА Гельмут КВИТЦРАУ (до 15 февраля 1942 г.) |
Президент торговой палаты Кёнигсберг Оберфюрер СА Вальдемар МАГУНИЯ
|