Приказом НКВД СССР № 00150 от 19 января 1942 г. ГУВВ НКВД СССР было расформировано и созданы:
Управление войск НКВД по охране железных дорог (начальник управления генерал-майор А.П.Курлыкин);
Управление войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности (начальник управления — генерал-майор И.С.Любый);
Управление конвойных войск (начальник управления — генерал-майор М.С.Кривенко){2}.
Постановлением СНК СССР от 11 марта 1942 г. генерал-майор А.Н.Аполлонов был назначен заместителем НКВД СССР по войскам.
Приказом НКВД СССР № 00852 от 28 апреля 1942 г.{3} было образовано ГУВВ НКВД СССР и в его составе — Управление войск по охране тыла действующей Красной Армии. Начальником ГУВВ НКВД СССР был назначен генерал-майор И.С.Шередега, а начальником Управления войск НКВД по охране тыла Действующей Красной Армии — старший майор гб А.М.Леонтьев.
Приказом НКВД СССР № 0373 от 18 сентября 1942 г. Центральный финансово-плановый отдел НКВД СССР был разделен на два отдела: Центральный финансовый отдел НКВД СССР и Плановый отдел НКВД СССР. Начальником ЦФО НКВД СССР был назначен Л.И.Берензон, начальником Планового отдела НКВД СССР — Б.С.Вайнштейн. Штат ЦФО НКВД СССР — 90 человек, штат Планового отдела НКВД СССР — 28 человек.
Приказом НКВД ССР от 3 ноября 1942 г. на базе 5 с/о НКВД СССР было образовано 5 управление (шифровальное). Его начальником был назначен бывший начальник 5 с/о майор гб И.Г.Шевелев. Приказом НКВД СССР от 17 ноября 1942 г. (на основании постановления СНК ССС № 1201-598с от 16 июля 1942 г.) для работы по улучшению использования технического состояния автотранспорта НКВД в составе НКВД СССР был организован Автотранспортный сектор. Штат сотрудников — 5 человек. Начальник — А.П.Сапунов.
1943 ГОД
Постановлением СНК СССР от 4 февраля 1943 г. Меркулову Всеволоду Николаевичу было присвоено спецзвание "Комиссар государственной безопасности 1 ранга". Специальное звание "Комиссар государственной безопасности 2 ранга" было присвоено:
Абакумову Виктору Семеновичу;
Кобулову Богдану Захаровичу;
Круглову Сергею Никифоровичу;
Серову Ивану Александровичу;
Чернышеву Василию Васильевичу.
Указом ПВС от 9 февраля 1943 г. для органов и войск НКВД были введены новые знаки различия — погоны, а приказом НКВД СССР от 18 февраля 1943 г. было приказано перейти на новые знаки различия — погоны (с 10 марта по 15 мая 1943 г.)
Тогда же указом ПВС от 9 февраля 1943 г. для начсостава органов НКВД и милиции были установлены новые специальные звания.
НКГБ — МГБ СССР
апрель 1943 г. — март 1953 г
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1943 г. из состава НКВД СССР, вновь, как и в 1941 году, был выделен самостоятельный Наркомат государственной безопасности СССР (НКГБ СССР), возглавить который было вновь поручено В.Н.Меркулову.
Военная контрразведка (УОО) так же, как это было в 1941 году, постановлением СНК СССР № 415-138сс от 19 апреля 1943 г. была передана в Наркомат обороны и Наркомат военно-морского флота СССР. Были созданы Главное управление контрразведки (ГУКР) "Смерш" НКО СССР и Управление контрразведки (УКР) "Смерш" НК ВМФ.
Структура НКГБ СССР была определена решением Политбюро П 40/91 от 14 апреля 1943 г. "Об образовании НКГБ СССР" и объявлена постановлением СНК СССР № 393-129сс от 14 апреля 1943 г. Несколько позже постановлением СНК СССР № 621–191 сс от 2 июня 1943 г. было утверждено "Положение о Народном комиссариате государственной безопасности СССР". В соответствии с постановлением СНК СССР № 393-129сс от 14 апреля 1943 г. первым заместителем наркома госбезопасности был назначен Б.З.Кобулов, а постановлением СНК СССР № 511 от 11 мая 1943 г. заместителем наркома госбезопасности СССР по кадрам был назначен М.Г.Свинелупов.
В течение мая 1943 г. приказами НКГБ СССР были утверждены штаты основных структурных подразделений центрального аппарата НКГБ СССР:
— 1 управление (разведка);
— 2 управление (контрразведка) (создано на базе 2 и 3 управлений, ЭКУ и 3 с/о НКВД СССР);
— 3 управление (транспортное);
— 4 управление (организация террора и диверсий на занятых немцами территориях);
— 5 управление (шифровально-дешифровальное и спецсвязь);
— 6 управление (охрана руководителей партии и правительства) (создано на базе 1 отдела НКВД СССР);
— отдел "А" (учетно-архивный) (создан из переданных в НКГБ СССР части отделений и личного состава 1 с/о НКВД СССР);
— отдел "Б" (оперативно-технический);