Приказом МВД СССР № 733 от 14 июня 1951 г. генерал-майор П.И.Окунев был освобожден от должности начальника ОКР МВД СССР в связи с назначением его начальником 1 управления и заместителем начальника ГУЛАГа МВД СССР. Приказом МВД СССР № 1486 от 13 декабря 1952 г. начальником ОКР МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника этого же отдела полковник внутренней службы И.Е.Клименко.
Приказом МВД СССР № 00375 от 20 июня 1951 г. ГУПВИ МВД СССР (штат — 69 человек) было реорганизовано в УПВИ МВД СССР (штат — 39 человек). Руководство УПВИ МВД СССР было возложено (по совместительству) на первого заместителя начальника ГУЛАГа МВД СССР генерал-лейтенанта А.З.Кобулова.
Приказом МВД СССР № 1043 от 11 августа 1951 г. исполнение обязанностей начальника Управления войск МВД СССР по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог было возложено на заместителя начальника этого же управления генерал-майора Г.П.Добрынина.
Постановлением СМ СССР № 3066 от 20 августа 1951 г. генерал-лейтенант А.П.Завенягин был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел СССР.
Приказом МВД СССР № 1080 от 20 августа 1951 г. полковник Е.Е.Головащенко (бывший начальник Планового отдела МВД СССР) был исключен из списков личного состава МВД СССР за смертью с 14 августа 1951 г. Приказом МВД СССР № 49 от 12 декабря 1952 г. начальником Планового отдела МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника ЦФО МВД СССР полковник интендантской службы М.Ф.Волобуев.
Приказом МВД СССР № 1097 от 21 августа 1951 г. генерал-лейтенант инженерно-технической службы Ф.А.Гвоздевский был освобожден от должности начальника ГУЛЖДС МВД СССР в связи с назначением его первым заместителем начальника Главпромстроя МВД СССР. Этим же приказом новым начальником ГУЛЖДС МВД СССР был назначен бывший заместитель начальника этого же главного управления инженер-подполковник А.А.Смольянинов.
Во исполнение постановления СМ СССР № 3719-1726с от 2 октября 1951 г. приказом МВД СССР № 0720 от 6 октября 1951 г. на базе Управления по строительству предприятий нефтяной промышленности Главпромстроя МВД СССР было организовано Главное управление лагерей по строительству нефтеперерабатывающих заводов и предприятий искусственного жидкого топлива — Тлавспецнефтестрой" МВД СССР. Штатная численность нового главка — 225 человек. Начальником был утвержден бывший заместитель начальника Главпромстроя МВД СССР полковник Н.Н.Волгин.
Приказом МВД СССР № 1569 от 21 ноября 1951 г. полковник Н.Н.Волгин был освобожден от должности начальника Главспецнефтестроя МВД СССР в связи с назначением его первым заместителем начальника этого же главка. Этим же приказом генерал-майор инженерно-технической службы А.Н.Комаровский был освобожден от должности начальника Главпромстроя МВД СССР и назначен начальником Главспецнефтестроя МВД СССР.
Приказом МВД СССР № 1570 от 21 ноября 1951 г. начальником Главпромстроя МВД СССР был назначен бывший первый заместитель начальника этого же главного управления генерал-майор инженерно-технической службы Ф.А.Гвоздевский.
Во исполнение постановления СМ СССР № 3476-1616с от 13 сентября 1951 г. приказом МВД СССР № 00857 от 7 декабря 1951 г. Управление войск МВД СССР по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог было реорганизовано в Главную инспекцию МВД СССР военизированной охраны первой категории на правах главного управления МВД СССР. Этим же приказом начальником Главной инспекции был назначен генерал-майор Г.П.Добрынин.
1952 год
Постановлением СМ СССР № 42-12с от 5 января 1952 г. была создана Коллегия Министерства внутренних дел СССР в следующем составе:
— С.Н.Круглов — председатель Коллегии (министр внутренних дел СССР);
— И.А.Серов — заместитель председателя Коллегии (первый заместитель министра внутренних дел СССР).
— заместители министра внутренних дел СССР:
— И.И.Масленников
— В. В. Чернышев
— В.С.Рясной
— С.С.Мамулов
— Б.П.Обручников
— Н.К.Богданов (он же — начальник УМВД по Московской области)
— И.Л.Митраков (он же — начальник Дальстроя МВД СССР)
— члены Коллегии:
— И.И.Долгих (начальник ГУЛАГа)
— И.С.Шередега (начальник ГУС МПВО)