Тип: VII-C. Заложена 7 мая 1942 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 27 февраля 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Хейнц фон Давиде. 6 безуспешных боевых походов. В мае 1945 года переведена в Лох-Райан для проведения операции «Дедлайт». Последний командир — капитан-лейтенант Хейнц фон Давиде.
Тип: VII-C. Заложена 2 июня 1942 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 13 марта 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Рудольф Мюллер. 2 боевых похода. Потоплена 29 октября 1943 года юго-восточнее Гренландии британскими эсминцами «Видетт» и «Данкан», а также корветом «Санфлауер». 48 погибших (весь экипаж). Последний командир — обер-лейтенант Рудольф Мюллер.
Тип: VII-C. Заложена 10 июня 1942 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 31 марта 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Хейнц Гюнтер Шольц. 1 боевой поход. Потоплена 11 февраля 1944 года юго-западнее Фарерских островов канадской авиацией. 49 погибших (весь экипаж). Последний командир — обер-лейтенант Гюнтер Ней.
Тип: VII-C. Заложена 1 июля 1942 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 14 апреля 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Гюнтер Шольц. 1 безуспешный боевой поход. Затоплена экипажем 21 декабря 1943 года в Северной Атлантике юго-восточнее Гренландии после серьезных повреждений. Последний командир — обер-лейтенант Гюнтер Шольц.
Тип: VII-C. Заложена 7 июля 1942 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 15 мая 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Вальтер Отто. 3 боевых похода. Потоплена 15 апреля 1945 года в Северной Атлантике юго-западнее Ирландии глубинными бомбами британских фрегатов «Гриндалл» и «Ките». 44 погибших (весь экипаж). Последний командир — капитан-лейтенант Конрад Борнхаупт.
Тип: VII-C. Заложена 3 августа 1942 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 5 июня 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Вилли Дитрих. 6 боевых походов. Затонула 17 марта 1944 года в Балтийском море восточнее Рюгена после столкновения с U-1013. 26 спасенных. Поднята и отремонтирована. Потоплена 29 апреля 1945 года в Баренцевом море севернее Мурманска глубинными бомбами британских фрегатов «Лох-Инш», «Ангуилла» и «Коттон». 51 погибший (весь экипаж). Последний командир — обер-лейтенант Вилли Дитрих.
Тип: VII-C. Заложена 8 августа 1942 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 22 сентября 1943 года, первый командир — лейтенант Хейнрих Мейер. 1 безуспешный боевой поход. Подорвалась на мине 16 мая 1945 года в устье Эльбы. По другим источникам, затоплена экипажем 16 мая 1945 года у Аттенбруха. Последний командир — обер-лейтенант Хейнрих Мейер.
Тип: VII-C. Заложена 7 сентября 1942 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 26 июня 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Вилли Мейер. 1 безуспешный боевой поход. Потоплена 3 апреля 1944 года в Баренцевом море юго-восточнее острова Медвежий, Норвегия, британской авиацией. 49 погибших (весь экипаж). Последний командир — обер-лейтенант Вилли Мейер.
Тип: VII-C. Заложена 12 сентября 1942 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 10 июля 1943 года, первый командир — капитан-лейтенант Александер Хелльвиг. 3 боевых похода. Потоплена 31 мая 1944 года в Баренцевом море юго-западнее острова Медвежий, Норвегия, глубинными бомбами британского эсминца «Милн». 51 по гибший (весь экипаж). Последний командир — капитан-лейтенант Александер Хелльвиг.
Тип: VII-C. Заложена 12 октября 1942 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 24 июля 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Хартмут Штренгер. 4 боевых похода. Затоплена экипажем в мае 1945 года в заливе Купфермюен. Последний командир — обер-лейтенант Хейнц Баум.
Тип: VII-C. Заложена 17 октября 1942 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 4 августа 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Ханс Кеерл. В боевых походах не участвовала. 24 июня 1945 года переведена из Вильгельмсхафена в Лох-Райан, Шотландия, для проведения операции «Дедлайт». Последний командир — обер-лейтенант Герман Ноймейстер.
Тип: VII-C/41. Заложена 12 ноября 1942 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 25 августа 1943 года, лейтенант Вернер Шмидт. 1 безуспешный боевой поход. Потоплена 27 мая 1944 года западнее Тронхейма британским самолетом типа «Либерейтор». 51 погибший (весь экипаж). Последний командир — обер-лейтенант Вернер Шмидт.
Тип: VII-C/41. Заложена 17 ноября 1942 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 8 сентября 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Лехард Клингспор. 8 боевых походов. 1 потопленное судно (878 брт). 1 поврежденное судно (1658 брт). Сдалась в Лох-Эйлше 11 мая 1945 года. Переведена в Лох-Райан, Шотландия, для проведения операции «Дедлайт». Последний командир — капитан-лейтенант Лехард Клингспор.
Тип: VII-C/41. Заложена 22 декабря 1942 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена, на воду 6 октября 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Хейнц Шутт. 8 безуспешных боевых походов. Переведена в Лох-Эриболл в мае 1945 года для проведения операции «Дедлайт». Последний командир — обер-лейтенант Хейнц Шутт.
Тип: VII-C/41. Заложена 31 декабря 1942 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 20 октября 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Гюнтер Вибольдт. Последний командир — капитан-лейтенант Гюнтер Вибольд. 8 боевых походов. 1 поврежденное судно (1150 брт). Сдалась в Нарвике, Норвегия, в мае 1945 года. Переведена в Лох-Эриболл, Шотландия, для операции «Дедлайт».
Тип: VII-C/41. Заложена 23 января 1943 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 3 ноября 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Карл-Хейнц Раш. 3 боевых похода. Пропала без вести в Северном проливе, Англия, 12 марта 1945 года. 42 погибших (весь экипаж). Вероятная гибель на минном барраже. Последний командир — капитан-лейтенант Карл-Хейнц Раш.
Тип: VII-C/41. Заложена 27 января 1943 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 17 ноября 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Вольфганг Альдегарман. 1 безуспешный боевой поход. Пропала без вести 3 января 1945 года в Северной Атлантике. 50 погибших (весь экипаж). Последний командир — обер-лейтенант Вольфганг Альдегарман.
Тип: VII-C/41. Заложена 23 февраля 1943 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 1 декабря 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Отто Хоман. В боевых походах не участвовала. 29 мая 1945 года переведена из Бергена, Норвегия, в Лох-Райан, Шотландия для проведения операции «Дедлайт». Последний командир — обер-лейтенант Хейнрих Геркен.
Тип: VII-C/41. Заложена 1 марта 1943 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 15 декабря 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Хельмут Хейнрих. 8 боевых походов. 29 мая 1945 года переведена из Бергена, Норвегия, в Лох-Райан, Шотландия, для проведения операции «Дедлайт». Последний командир — обер-лейтенант Бернхард Эмде.
Тип: VII-C/41. Заложена 9 апреля 1943 года, «Фегезакер верфт», Бремен-Фегезак.
Спущена на воду 29 декабря 1943 года, первый командир — обер-лейтенант Фриц Хейн. 3 боевых похода. 4 потопленных судна (17 370 брт). 1 поврежденное судно (7176 брт). Потоплена 22 февраля 1945 года в Северной Атлантике западнее Кадиса британскими минными тральщиками. 9 погибших, 41 спасенный. Последний командир — обер-лейтенант Фриц Хейн.
Тип: VII-C. Заложена 12 февраля 1941 года, «Флендер-верке», Любек.